"Как быстро считать в уме?"
Оценка 4.8

"Как быстро считать в уме?"

Оценка 4.8
Презентации учебные
pptx
математика
7 кл—10 кл
22.11.2021
"Как быстро считать в уме?"
В данном материале приводятся некоторые приемы для ускорения и упрощения устных вычислений.
Приемы быстрого счета (2).pptx

Как быстро считать в уме?»

Как быстро считать в уме?»

«Как быстро считать в уме?»

МБУ ДО ЦДО «Хоста» г. Сочи

Педагог ДО Жданова Т.В.

Простые математические приемы, которые довольно актуальны в жизни, позволяют считать быстрее

Простые математические приемы, которые довольно актуальны в жизни, позволяют считать быстрее


Простые математические приемы, которые довольно актуальны в жизни, позволяют считать быстрее.

Умножаем на 11. Допустим, нам нужно умножить 72 на 11

Умножаем на 11. Допустим, нам нужно умножить 72 на 11

1. Умножаем на 11.


Допустим, нам нужно умножить 72 на 11. Возьмите двузначное число, которое нужно умножить на 11 и оставьте между его двумя цифрами место:
7_2
Теперь сложите первую и вторую цифру этого числа и вставьте полученную цифру между ними:
7_(7+2)_2
И наш результат умножения готов:
72*11=792

Если же результат сложения первой и второй цифры двузначное число, вставьте только вторую цифру, а к первой цифре исходного числа прибавьте единицу: 94*11= 9_(9+4)_4 (9+1)_3_…

Если же результат сложения первой и второй цифры двузначное число, вставьте только вторую цифру, а к первой цифре исходного числа прибавьте единицу: 94*11= 9_(9+4)_4 (9+1)_3_…


Если же результат сложения первой и второй цифры двузначное число, вставьте только вторую цифру, а к первой цифре исходного числа прибавьте единицу:
94*11=
9_(9+4)_4
(9+1)_3_ 4
94*11=1034

Быстрое возведение в квадрат числа, оканчивающегося на 5

Быстрое возведение в квадрат числа, оканчивающегося на 5

2. Быстрое возведение в квадрат числа, оканчивающегося на 5.

Если вам нужно возвести в квадрат двузначное число, оканчивающееся на 5, это очень просто сделать в уме.
Для этого умножьте первую цифру числа на саму себя плюс единица и добавьте в конце 25:
85*85=8*(8+1)_25=7225

Умножение на 5. умножить на 5 для небольшие числа не сложно , но как в уме умножать на 5 большие числа?

Умножение на 5. умножить на 5 для небольшие числа не сложно , но как в уме умножать на 5 большие числа?

3. Умножение на 5.

умножить на 5 для небольшие числа не сложно , но как в уме умножать на 5 большие числа?
Вам нужно взять это число и разделить на 2. Если результат ДЕЛЕНИЯ целое число, то добавьте к нему «0» в конце, если нет, отбросьте остаток и добавьте «5» в конце:
2364*5=(2364/2)_(0 или 5)=1182_(0 или 5)=11820 (результат деления на 2 целое число)
6257*5=(6257/2)_(0 или 5)=(3128.5)_(0 или 5)=31285 (результат деления на 2 число с остатком)

Умножение на 4. Легкий способ быстрого умножения даже больших чисел на 4 - нужно умножить искомое число на 2, а затем еще раз на 2:…

Умножение на 4. Легкий способ быстрого умножения даже больших чисел на 4 - нужно умножить искомое число на 2, а затем еще раз на 2:…

4. Умножение на 4.

Легкий способ быстрого умножения даже больших чисел на 4 - нужно умножить искомое число на 2, а затем еще раз на 2:
79*4=79*2*2=158*2=316
1223*4=1223*2*2=2446*2=4892

Умножение больших чисел. Если нужно перемножить большие числа в уме и одно из них четное, то можно воспользоваться методом упрощения множителей, уменьшая четное число в…

Умножение больших чисел. Если нужно перемножить большие числа в уме и одно из них четное, то можно воспользоваться методом упрощения множителей, уменьшая четное число в…

5. Умножение больших чисел.


Если нужно перемножить большие числа в уме и одно из них четное, то можно воспользоваться методом упрощения множителей, уменьшая четное число в два раза, а второе число увеличивая в два раза:
64*125 это
32*250 это
16*500 это
8*1000=8000

Деление на 5. Разделить большое число на 5 в уме очень просто

Деление на 5. Разделить большое число на 5 в уме очень просто

6. Деление на 5.

Разделить большое число на 5 в уме очень просто. Всё что нужно, это умножить число на 2 и разделить на 10:

235/5
Умножаем на 2: 235*2=470
Делим на 10: 47.
2342/5
Умножаем на 2: 2342*2=4684
Делим на 10: 468.4

Вычитание из 1000. Чтобы вычесть большое число из тысячи, вычитайте все цифры числа из 9, кроме последней, а последнюю цифру числа вычтите из 10: 1000-576=(9-5)_(9-7)_(10-6)=424

Вычитание из 1000. Чтобы вычесть большое число из тысячи, вычитайте все цифры числа из 9, кроме последней, а последнюю цифру числа вычтите из 10: 1000-576=(9-5)_(9-7)_(10-6)=424

7. Вычитание из 1000.


Чтобы вычесть большое число из тысячи, вычитайте все цифры числа из 9, кроме последней, а последнюю цифру числа вычтите из 10:
1000-576=(9-5)_(9-7)_(10-6)=424

Трюк с угадыванием цифры: Попросите своего друга загадать любое число, пусть он умножит его на два,

Трюк с угадыванием цифры: Попросите своего друга загадать любое число, пусть он умножит его на два,

Трюк с угадыванием цифры:

Попросите своего друга загадать любое число,
пусть он умножит его на два,
Затем прибавит к получившемуся числу 9,
Теперь пусть вычтет 3 из получившегося числа,
пусть разделит получившееся число пополам,
Наконец, пусть он вычтет из получившегося числа то число, которое он загадал в начале.
( Ответ всегда будет 3).

Чтобы научиться быстро считать в уме, необходимо практиковаться в использовании этих приемов, чтобы довести их применение до автоматизма

Чтобы научиться быстро считать в уме, необходимо практиковаться в использовании этих приемов, чтобы довести их применение до автоматизма

Чтобы научиться быстро считать в уме, необходимо практиковаться в использовании этих приемов, чтобы довести их применение до автоматизма.

Желаю успехов!

Скачать файл